经营范围: 投资管理;投资咨询;企业管理咨询;财务信息咨询;技术咨询;技术开发、技术转让、技术服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李洪吉 | -- | |||
陈春会 | -- | |||
温素芬 | -- | |||
陈春会 | -- |
变更前:无
变更后:于晓波
来源:ABC官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:奥索卡OZARK官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >