经营范围: 批发预包装食品(有效期至2016年07月21日)。 进出口业务;机械、电子设备、五金交电、化工材料(危险品除外)、黑色金属、建筑材料、木材、钢材、通讯设备、汽车、燃料油的销售;经济技术信息咨询;技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张建新 | -- | 1000.00万元 | 20% | |
中国银泰投资有限公司 | -- | 900.00万元 | 18% | |
中商企业集团公司 | -- | 1100.00万元 | 22% | |
戴家宏 | -- | 1000.00万元 | 20% | |
国证经济开发有限公司 | -- | 1000.00万元 | 20% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张建新* 董事长, 2 陈凯 董事, 3 戴家宏 董事, 4 董晓丹 董事, 5 钟蒲寅 董事, 6 张建新* 经理, 7 吴仰群 监事, 8 蔡诗炜 监事, 9 纪文革 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:三一集团官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:三一集团官网 2019-08-29
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-29
更多 >