经营范围: 施工总承包、专业承包。技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售文化用品、工艺品、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、农业机械、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、金属制品、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李奇峯 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 全春来* 董事长, 2 刁新军 董事, 3 周翔 董事, 4 刘晓晖 董事, 5 程庆文 董事, 6 王功伟 董事, 7 常丽敏 董事, 8 于蓉 董事, 9 鞠瑾 董事, 10 陈永凤 董事, 11 曹敬武 董事, 12 周翔 总经理, 13 李文军 副总经理, 14 徐学宗 副总经理, 15 陈红伟 监事会主席, 16 徐连峰 监事, 17 房浩 监事, 18 魏斌 监事, 19 华玉峰 监事, 20 冯云辉 其他人员
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:高牌地板官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:高牌地板官网 2019-08-28
更多 >