经营范围: 从事所属法人资质范围内的业务联系
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 黄辰轩; 股东: 黄辰轩, 1.5万; 林芳芳, 1.5万; 组织机构: 黄辰轩 职务: 执行董事兼总经理; 林芳芳 职务: 监事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
陈素贞-瑞士斯沃琪集团(Swatch Group)中国区总裁介绍
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
夏德帆(Stefan Sommer)-帝斯曼(中国)有限公司总裁介绍
来源: 2019-08-25
更多 >