经营范围: 内科、外科、妇科、中医科、医学影像、医学检验(有效期至2016年9月30日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘宗清 | -- | |||
张伯芳 | -- |
变更前:无
变更后:经理,刘宗清,1969-12-11;监事,张国贵,1970-06-10;执行董事兼总经理,张仙来,1988-07-08;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >