经营范围: 笋竹种植销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘波 | -- | 10万元 | 10万元 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘国东 执行董事, 2 朱宝珠* 经理, 3 吕定杰 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >