经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吉茂良 | -- | - | ||
李超 | -- | - | ||
陈宝强 | -- | - | ||
秦彦龙 | -- | - |
变更前:无
变更后:马俊
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >