经营范围: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律.行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戚九慧 | -- | |||
祝伟 | -- | |||
弯建华 | -- | |||
念黎明 | -- | |||
吴继兰 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 姜李伟* 执行董事, 2 姜李伟* 经理, 3 宋树楼 监事
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >