经营范围: 硬质合金、五金、机电、汽配销售(须行政许可的凭许可经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖乐川 | -- | |||
肖醉寒 | -- | |||
肖中篱 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李娜* 执行董事, 2 周楠 经理, 3 王军 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:帅丰官网 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
更多 >