经营范围: 日用百货零售(有效期至2014年12月8日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨兴平 | -- | - | - | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 冀亚利* 执行董事, 2 吴凤维 经理, 3 吴迪 监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:搜狐媒体平台 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:凤凰时尚 2019-08-28
来源:中国科技网 2019-08-28
来源:车讯网 2019-08-29
更多 >