经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吕松岩* 执行董事, 2 吕松岩* 总经理, 3 吕伯研 监事
来源:扬子电热水器官网 2019-08-29
来源:三一阳光官网 2019-08-28
来源:三一阳光官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-25
来源:扬子电热水器官网 2019-08-28
更多 >