经营范围: 水产品养殖。(涉及国家专项许可的,凭《许可证》在许可范围、期限内从事经营)*****
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李天星 | -- | |||
曹大年 | -- | |||
高列元 | -- |
变更前:无
变更后:郑晓光
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:上海三思 2019-08-29
来源:三思官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:三思官网 2019-08-29
更多 >