经营范围: 项目投资;投资管理;资产管理;企业策划;市场调查;承办展览展示活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁长银 | -- | |||
史金明 | -- |
变更前:无
变更后:2014-06-23章程修正案
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
更多 >