经营范围: 销售工艺美术品、组织文化艺术交流活动(演出除外)。【经营范围中未取得专项许可的项目除外】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柯伟安 | -- | 35万元 | 35万元 | 70% |
张薇 | -- | 15万元 | 15万元 | 30% |
变更前:无
变更后:住所: 萧山区瓜沥镇八里桥村; 法定代表人(负责人): 徐国伟; 营业期限: 2007-11-27 至 9999-9-9; 股东: 李萍, 50万; 徐国伟, 50万; 组织机构: 李萍 职务: 监事; 徐国伟 职务: 执行董事兼总经理; 徐国伟 职务: 经理;
来源:浙江奥田电器 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国网-联盟中国 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
更多 >