经营范围: 企业管理咨询、商务咨询、信息咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨亚齐 | -- | |||
陈旭东 | -- |
变更前:无
变更后:刘允秀
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-25
来源:帅丰官网 2019-08-27
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-25
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-26
来源:搜房网 2019-08-29
更多 >