经营范围: 零售五金。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈卫松 | -- |
变更前:无
变更后:朱玉祥(董事兼总经理);胡思勇(董事长);江义宏(董事);秦旭阳(董事);方平凡(董事);李孝峰(监事会主席);朱彦霖(监事);石军(监事);
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:帅丰SANFER官 2019-08-27
来源:帅丰SANFER官 2019-08-28
更多 >