经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张小红 | -- | |||
尚金付 | -- | |||
尚秋霞 | -- | |||
李淑分 | -- | |||
李长清 | -- |
变更前:无
变更后:袁潜;陆城英;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
更多 >