经营范围: 组织文化交流活动组织(不含演出);会议服务;承办展览展示活动;技术服务。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵振江 | -- | |||
羊涤生 | -- | |||
周桂钿 | -- | |||
李继兴 | -- | |||
谭长流 | -- |
变更前:无
变更后:夏瑞克,夏阿六,
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:搜狐公共平台 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:凤凰网-资讯 2019-08-29
更多 >