经营范围: 投资管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);承办展览展示;礼仪服务;会议服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、通讯设备、电子产品、针纺织品、家具、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、建筑材料、家用电器、五金交电、机械设备、装饰材料、汽车零配件、塑料制品、体育用品、工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周彩兰 | -- | - | ||
周瀚民 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 周彩兰* 执行董事, 2 周彩兰* 经理, 3 周瀚民 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
更多 >