经营范围: 从事房地产经纪业务;房地产展览展示;房地产信息咨询;自有房屋的物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐波 | -- | |||
曹希武 | -- | |||
赵新新 | -- |
变更前:无
变更后:王伟,执行董事;王伟,总经理;王艳红,监事
来源:新浪博客 2019-08-29
来源:搜狐网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:今日头条 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >