经营范围: 组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;企业策划、设计;教育咨询;会议服务;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;销售文化用品、电子产品、玩具。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡文平 | -- | |||
管旅华 | -- |
变更前:无
变更后:王秋玲
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >