经营范围: 机电产品(不含小汽车)及配件的销售及技术咨询服务、建筑材料、化工材料(危险品除外)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
霍鹏飞 | -- | |||
陈刚 | -- | |||
张建胜 | -- |
变更前:无
变更后:韩雪
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮集团与中国农业科学院签署科技战略合作框架协议
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:三一重工官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-28
更多 >