经营范围: 餐饮管理(不含餐饮制售);酒店管理;销售:农副产品。(以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄朝弼 | -- | |||
卓宁 | -- | |||
李楠剑 | -- |
变更前:无
变更后:2020-04-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >