经营范围: 水产养殖加工,农业开发,电子产品,环保产品、生物产品销售。(以上项目涉及许可证管理的凭证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
符文彪 | -- | |||
卢旭 | -- |
变更前:无
变更后:股东: 杭州泽驰科技有限公司, 1200万; 杭州崇钢集团有限公司, 1800万; 组织机构: 黄杰波 职务: 监事; 张志高 职务: 执行董事兼总经理;
来源:三一集团官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-24
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
更多 >