经营范围: 销售:家具;国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李顺达 | -- | |||
黄振鹏 | -- | |||
吴新宇 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 徐雪荧; 组织机构: 徐雪荧 职务: 执行董事兼总经理; 叶华明 职务: 监事;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >