经营范围: 投资管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;投资咨询服务;风险投资;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李营超 | -- | - | ||
庞广钦 | -- | - | ||
王勇 | -- | - | ||
杨玉山 | -- | - | ||
曾智能 | -- | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:凤凰资讯 2019-08-29
来源:凤凰资讯 2019-08-27
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-20
来源:中国制药网 2019-08-29
来源:中国台州网 2019-08-27
来源:中华网-科技频道 2019-08-21
更多 >