经营范围: 市场开发、管理;场地出租;物业管理;市场调查;自有资金投资;投资咨询;投资管理咨询。*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹中华 | -- | |||
梁建中 | -- |
变更前:无
变更后:梁建中,监事,选举, ;尹中华,执行董事兼经理,选举,是;
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-15
来源:金帝Kinde官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:金帝Kinde官网 2019-08-24
更多 >