经营范围: 国内旅游服务(凭许可证在有效期内经营);旅游商品销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴丹丹 | -- | 15万元 | 15万元 | 50.00% |
王琳 | -- | 15万元 | 15万元 | 50.00% |
变更前:无
变更后:负责人:李振强; 成员:李乃红; 成员:魏军辉;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:史丹利STANLE 2019-08-28
更多 >