经营范围: 投资咨询;投资咨询;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;会议及展览服务;数据处理;计算机系统服务;仓储服务;技术推广服务。下期出资时间为2015年09月08日。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
鲁洋均 | -- | |||
何学功 | -- |
变更前:无
变更后:钟思福 11.0000(万元) 11.0000% 温绍楚 11.0000(万元) 11.0000% 彭建跃 11.0000(万元) 11.0000% 黄明欢 11.0000(万元) 11.0000% 张开平 12.0000(万元) 12.0000% 张胜平 11.0000(万元) 11.0000% 管雪光 11.0000(万元) 11.0000% 黄伟艺 11.0000(万元) 11.0000% 梁晶晶 11.0000(万元) 11.0000%
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >