经营范围: 项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划;技术推广。下期出资时间为2018年07月14日。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董占海 | -- | |||
董占平 | -- | |||
李文武 | -- | |||
董占方 | -- | |||
董超 | -- |
变更前:无
变更后:到2010.12.31
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:爱国者aigo官网 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:搜狐焦点 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:新浪新闻 2019-08-23
更多 >