经营范围: 建筑材料、水泥制品的购销;土石方工程;机械设备的租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘文浩 | -- | |||
刘流 | -- | |||
徐亚雄 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李春兰* 执行董事, 2 李春兰* 经理, 3 武桂英 监事
来源:申鹭达官网 2019-08-26
来源:申鹭达官网 2019-08-26
来源:申鹭达官网 2019-08-29
来源:中国经济导报网 2019-08-25
来源:申鹭达官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
更多 >