经营范围: 科技产品研制、开发、投资;投资咨询;企业管理顾问咨询;节能建筑、装饰材料的研发和销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨伟 | -- | |||
李一新 | -- | |||
胡运芬 | -- | |||
袁华锋 | -- | |||
袁藤子 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 陈洁涛* 执行董事, 2 陈洁涛* 经理, 3 陈洁鸿 监事
来源:福耀官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国汽车报网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >