经营范围: 奇石、根雕、紫砂、工艺品的展示、销售;房地产开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周春林 | -- | |||
游菊英 | -- | |||
尤夕妹 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李亚兰* 执行董事, 2 李亚兰* 经理, 3 谈积军 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >