经营范围: 公路班车客运
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:梅勇(监事);付雪婷(监事);李醒群(董事);赖智敏(董事);徐宝卫(董事长);邓红(董事);许俊(监事会主席);蒋江涛(董事);
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >