经营范围: 一般项目:蛋制品(再制蛋类)生产、销售;豆制品生产、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
潘虎林 | -- | 50 | 50 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 罗东* 董事长, 2 王春鸿 董事, 3 王文忠 董事, 4 芮约瑟 董事, 5 韩长城 董事, 6 洪丁 经理, 7 吴亦武 监事
来源:智能健康网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:新浪女性 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >