经营范围: 房地产开发(凭资质经营);建筑材料销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨广武 | -- | 133万元 | 26.6万元 | 33% |
杨广文 | -- | 134万元 | 26.8万元 | 33% |
杨德生 | -- | 133万元 | 26.6万元 | 33% |
变更前:无
变更后:李雅楠
来源:太平洋电脑网-笔记 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:徐工官网 2019-08-23
来源:徐工官网 2019-08-25
来源:全景网官网 2019-08-29
来源:联想中国 2019-08-28
来源:徐工官网 2019-08-29
更多 >