经营范围: 光伏器材的加工、销售。(国家有专项规定的除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘安风 | -- | |||
钱春龙 | -- | |||
倪永康 | -- | |||
山文明 | -- |
变更前:无
变更后:自然人股东退出
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:友邦Mso官网 2019-08-29
来源:斯可馨官网 2019-08-29
来源:尚品宅配官网 2019-08-29
来源:尚品宅配官网 2019-08-29
来源:斯可馨官网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-20
更多 >