经营范围: 批发兼零售预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。(食品流通许可证有效期至2015年12月13日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:黄心梓(董事) 黄心梓(董事长) 苗建玲(监事) 黄金妹(董事) 黄海刚(董事) 黄海刚(总经理)
来源:凤凰时尚 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:环球网-时尚 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网易女人 2019-08-26
来源:强生Johnson 2019-08-28
更多 >