经营范围: 蔬菜、小麦、玉米、花生种植、销售***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 陈晏军; 营业期限: 2003-11-18 至 2018-11-17; 组织机构: 陈晏军 职务: 执行董事兼总经理; 柳国华 职务: 监事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >