经营范围: 投资咨询、商务信息咨询、文化艺术交流策划咨询、投资管理咨询、企业管理咨询(除经纪),会务服务,礼仪服务,翻译服务,展览展示服务,企业营销策划,企业形象策划,市场营销策划。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张辉 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 罗东* 董事长, 2 王春鸿 董事, 3 王文忠 董事, 4 芮约瑟 董事, 5 韩长城 董事, 6 洪丁 经理, 7 吴亦武 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >