经营范围: 投资管理,投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王力 | -- | |||
吴亚松 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:朱洪良 ; 成员:蒋俊波 ;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-23
更多 >