经营范围: 实业投资、投资管理、资产管理(除股权投资及股权投资管理),投资咨询(除金融、证券、保险业务),企业管理咨询(除经纪),商务信息咨询(以上咨询均除经纪),文化艺术交流策划(除演出、除经纪),市场营销策划;接收金融机构委托从事金融信息技术外包,接收金融机构委托从事金融业务流程外包,接收金融机构委托从事金融知识流程外包。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈奶森 | -- | |||
陈丹凤 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李俊勇* 执行董事, 2 李俊勇* 经理, 3 李燕娜 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >