经营范围: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张红兵 | -- | |||
曾铭辰 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:刘海云;职务:监事|姓名:谢向阳;职务:执行董事兼总经理
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-19
来源:板川SAKACO官 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >