经营范围: 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):商务服务业;计算机服务业。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陶源 | -- | |||
李玲 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 杨红波; 组织机构: 李一新 职务: 董事; 骆志华 职务: 监事; 王斌 职务: 经理; 杨红波 职务: 董事长; 朱汐 职务: 董事;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >