经营范围: 计算机系统服务、计算机软硬件开发、销售、技术服务及技术咨询;企业管理咨询服务、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
成都天翔投资有限公司 | -- | |||
四川银海软件有限责任公司 | -- | |||
刘伟 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 杨红波; 组织机构: 李一新 职务: 董事; 骆志华 职务: 监事; 王斌 职务: 经理; 杨红波 职务: 董事长; 朱汐 职务: 董事;
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >