经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘泓 | -- | |||
崔江宁 | -- | |||
刘淘英 | -- | |||
牛海涛 | -- | |||
郝妙红 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 牛海涛* 董事长, 2 张建民 董事, 3 郝妙红 董事, 4 郝妙红 经理, 5 刘泓 监事
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
更多 >