经营范围: 服装的制造、加工、销售;印花、绣花加工服务;针纺织品及原料(不含棉花和蚕茧)的销售;百货的零售;道路普通货物运输;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何正祖 | -- | 178.5万元 | 178.5万元 | 25.50% |
汪遵灿 | -- | 175万元 | 175万元 | 25.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:三一集团官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-24
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
更多 >