经营范围: 粮食收购、销售、油料、饲料销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 周岩* 执行董事, 2 周岩* 经理, 3 隋雪燕 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-26
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-28
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
更多 >