经营范围: 主营:汽车配件、柴油机配件制造。兼营:电机配件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔡国长 | -- | 261万元 | 261万元 | 87.0000% |
蔡国丁 | -- | 26万元 | 26万元 | 8.6667% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
[中粮我买网]食品业-中粮集团与中国农业科学院签署科技战略合作框架协议
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >