经营范围: 纺织产品及原料、服装的批发,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡民 | -- | - | ||
王静 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >